Indirizzo
Hotel/Restaurant Hammer
6013 Eigenthal
Informazioni su Hotel Hammer AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hotel Hammer AG
- Hotel Hammer AG con sede a Eigenthal è una Società anonima nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni». Hotel Hammer AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Hotel Hammer AG fondata il 24.04.2006 è composta da 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.01.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-112.898.716.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Konrad Fischer,
Benedict Fornaro,
Irina Ernst,
Manuel Hutter,
Friederike Meckel Fischer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.04.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwarzenberg
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.786.375-7
IDI/IVA
CHE-112.898.716
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb des Hotels und Restaurants Hammer im Eigenthal (Gemeinde Schwarzenberg); Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Caminada Treuhand AG Zürich | Zürich | 21.11.2006 | 02.02.2009 | |
HRT Revisions AG | Zürich | 28.04.2006 | 20.11.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hotel Hammer AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005658651, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Hammer AG, in Schwarzenberg, CHE-112.898.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602228).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dr. Konrad, von Zürich und Aarau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fornaro, Benedict, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Ernst, Irina, von Zürich, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Manuel, von Diepoldsau, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005602228, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Hammer AG, in Schwarzenberg, CHE-112.898.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Sybille, von Flums, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Longatti, Christian, von Zürich, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004761327, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Hammer AG, in Schwarzenberg, CHE-112.898.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Sybille, von Flums, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Longatti, Christian, von Zürich, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.