Informazioni su Dr. Konrad Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Konrad Fischer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Konrad Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004841992, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Zunfthaus zur Saffran, in Zürich, CHE-110.395.976, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339421).
Domizil neu:
c/o Wenger & Vieli AG, Dr. Andreas Hünerwadel, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Konrad, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hünerwadel, Dr. Andreas, von Regensberg, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1096049, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
datatransform GmbH, in Freienbach, CH-130.4.014.584-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6661598).
Firma neu:
datatransform GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.9.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerkens, Dr. Rainer, von Deutschland, in Gerlingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Deutschland, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Fischer, Dr. Konrad, von Zürich und Aarau, in Zürich, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5051574, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
datatransform GmbH, in Freienbach, CH-130.4.014.584-9, bei Mattig-Suter und Partner, Churerstrasse 77, 8808 Pfäffikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.05.2009.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Immaterialgüterrechten und Beteiligungen sowie Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fischer, Dr. Konrad, von Zürich und Aarau, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Gerkens, Dr. Rainer, von Deutschland, in Gerlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.