Informazioni su Heidmoos AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Heidmoos AG
- Heidmoos AG con sede a Säriswil è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Heidmoos AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 19.06.2012.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.03.2016. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-205.567.083.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. med. vet. Oskar Charles Luder,
Dr. med. vet. Christoph Lorenz Luchsinger,
Dr. med. vet. Eva Luchsinger
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. med. vet. Oskar Charles Luder,
Dr. med. vet. Christoph Lorenz Luchsinger,
Dr. med. vet. Eva Luchsinger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.06.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.054.232-6
IDI/IVA
CHE-205.567.083
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Erwerb, die Veräusserung und die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heidmoos AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2704261, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heidmoos AG, in Wohlen bei Bern, CHE-205.567.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6729874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel, Marc Thomas, von Riehen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6729874, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heidmoos AG, in Wohlen bei Bern, CH-036.3.054.232-6, Heidmoosweg 19, 3049 Säriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Erwerb, die Veräusserung und die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.06.2012 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Christoph Lorenz Luchsinger, von Ermatingen, in Wahlendorf, und Oskar Luder, von Höchstetten, in Säriswil, das Grundstück Wohlen bei Bern-Gbbl. Nr. 6166 zum Übernahmepreis von CHF 509'887.30, wofür 100'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 9'887.30 als Forderung gutgeschrieben werden..
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 06.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger, Christoph Lorenz, von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger, Eva, von Ermatingen und Glarus Süd, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenkel, Marc Thomas, von Riehen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.