Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Hauser Gärten AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.2007
Cancellazione dal registro delle imprese
04.07.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.004.691-2
IDI/IVA
CHE-113.655.286
Ramo economico
Progettazione giardini e paesaggistica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planen und Ausführen von Garten-, Landschafts- und Grünanlagen sowie Aufzucht von und Handel mit Bäumen, Sträuchern, Blumen und Pflanzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder diese erwerben sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 12.03.2024 | 03.07.2024 | |
Fauster Treuhand AG | Glarus | 10.06.2021 | 11.03.2024 | |
UMBERG TREUHAND AG | Glarus | 25.09.2015 | 09.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hauser Gärten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006075592, Ufficio del registro di commercio Glarona
Hauser Gärten AG, in Glarus Nord, CHE-113.655.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2024, Publ. 1005987766). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hauser Holding AG, in Glarus Nord (CHE- 499.831.667), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005987766, Ufficio del registro di commercio Glarona
Hauser Gärten AG, in Glarus Nord, CHE-113.655.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2024, Publ. 1005983297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Max Adolf, von Glarus Nord, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jacquesson-Hauser, Sarah Anna, von Glarus, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Mark Max, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Frick, Matthias Simon, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005983297, Ufficio del registro di commercio Glarona
Hauser Gärten AG, in Glarus Nord, CHE-113.655.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fauster Treuhand AG (CHE-294.113.813), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle;
Bach, Philipp, von Rheinau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertini, Markus René, von Kammersrohr, in Laax GR (Laax), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Roger, von Hundwil, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.