Indirizzo
c/o H. Buck-Schröter
Luzernstrasse 100
6102 Malters
Informazioni su Hardi AG Malters
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hardi AG Malters
- Hardi AG Malters è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Malters.
- Hardi AG Malters è stata costituita nel 05.09.1972.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.07.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-101.918.562.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Helena Buck-Schröter,
Daniel Josef Buck,
Eduard Anton gen. Edi Buck
i più recenti aventi diritto di firma
Helena Buck-Schröter,
Daniel Josef Buck,
Eduard Anton gen. Edi Buck
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.09.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Malters
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.006.508-8
IDI/IVA
CHE-101.918.562
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Treuhandgeschäften, namentlich die Betreuung von Revisionsstellenmandaten; Kauf und Verkauf von Liegenschaften; Erstellung von Neu- und Umbauten sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte; Beteiligungen; Verwaltung von Vermögenswerten auf eigene oder fremde Rechnung; Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer Buck Zenhäusern AG | Kriens | <2004 | 17.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hardi AG Malters
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4345119, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hardi AG Malters, in Malters, CHE-101.918.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, Publ. 5075792).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck-Schröter, Helena, von Hochdorf und Malters, in Malters, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Buck, Daniel, von Hochdorf und Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Eduard, von Hochdorf und Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5075792, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hardi AG Malters, in Malters, CH-100.3.006.508-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2001, S. 7180).
Statutenänderung:
8.06.2009.
Mitteilungen:
[Die Statuten enthalten keine Bestimmungen mehr über die Mitteilungen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hardi AG Malters, in Malters, Ausführung von Treuhandgeschäften, namentlich die Betreuung von Revisionsstellenmandaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30.07.1997, S. 5451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidi Vonlanthen-Fries, von Schmitten FR, Triengen und Malters, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.