Indirizzo
c/o Intermandat S.A., Société Fiduciaire
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
Informazioni su H2OL SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu H2OL SA
- H2OL SA con sede a Lausanne è attiva. H2OL SA è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- H2OL SA è stata costituita nel 20.11.2018.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 18.01.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-145.385.435.
- Aziende con l’indirizzo uguale a H2OL SA: Agence Agréée d'Assurances AAA SA, BALAUGE SA, DOMODA Holding SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.11.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.182.176-5
IDI/IVA
CHE-145.385.435
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participation dans des entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que la prestation de service de toutes natures dans ces domaines; l'acquisition d'immeuble directe ou indirecte ne porte que sur des biens à affectation exclusivement commerciales (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- H2OL Ltd
- H2OL AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: H2OL SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005383849, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
H2OL SA, à Lausanne, CHE-145.385.435 (FOSC du 11.11.2020, p. 0/1005020526). Zysset Olivier n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Borgeaud Laurent, qui n'est plus président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005020526, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
H2OL SA, à Lausanne, CHE-145.385.435 (FOSC du 23.11.2018, p. 0/1004504934).
Nouvelle adresse:
Avenue de Montchoisi 15, c/o Intermandat S.A., Société Fiduciaire, 1006 Lausanne.
Autre adresse:
Case Postale 610, 1001 Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR01-1004504934, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
H2OL SA (H2OL AG) (H2OL Ltd), à Lausanne, Rue du Petit-Chêne 38, c/o Intermandat S.A., Société Fiduciaire, 1003 Lausanne, CHE-145.385.435. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
8 novembre 2018.
But:
la société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participation dans des entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que la prestation de service de toutes natures dans ces domaines;
l'acquisition d'immeuble directe ou indirecte ne porte que sur des biens à affectation exclusivement commerciales (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en nature selon contrat du 8 novembre 2018: 3'000 actions nominatives de CHF 100 de la société "Generation Holding SA" (CHE-113.464.065), à Lausanne, pour CHF 300'000;
en contrepartie de cet apport, il est remis 3'000 actions de CHF 100 aux apporteurs.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.
Administration:
Borgeaud Laurent, de Pully, à Boussens, président, et Zysset Olivier, de Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 8 novembre 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.