Indirizzo
c/o Griesser AG
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf
Informazioni su Griesser-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Griesser-Stiftung
- Griesser-Stiftung da Aadorf opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Griesser-Stiftung fondata il 21.03.1959 è composta da 4 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 13.01.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione Griesser-Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.772.351.
- 6 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Griesser AG, Griesser Electronic AG, Griesser Holding AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.1959
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Aadorf
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.7.001.391-8
IDI/IVA
CHE-109.772.351
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Ausrichtung von freiwilligen Vorsorgeleistungen (Alter, Tod und Invalidität) und Leistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit an die Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie deren Angehörige und Hinterbliebene. Arbeitgeberbeiträge an mit der Stifterfirma verbundene, steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen können aus Mitteln der Stiftung erbracht werden, wenn von dieser vorgängig Beitragsreserven geäufnet und diese gesondert ausgewiesen worden sind (Art. 331 OR).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Frauenfeld | 14.09.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Griesser-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005651990, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Griesser-Stiftung, in Aadorf, CHE-109.772.351, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005075307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facchini, Felice, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Stefan, von Zofingen, in Fehraltorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005075307, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Griesser-Stiftung, in Aadorf, CHE-109.772.351, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3547553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässle, Walter, von Lütisburg, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhauser, Urs, von St. Gallen, in Arbon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3547553, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Griesser-Stiftung, in Aadorf, CHE-109.772.351, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3372317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Martin, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchini, Felice, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.