Informazioni su Griesser Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Griesser Holding AG
- Griesser Holding AG opera nel settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva. La sede è a Aadorf.
- La dirigenza dell’azienda Griesser Holding AG fondata il 08.05.1911 è composta da 8 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.07.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-103.585.508.
- 42 marchi diversi o applicazioni per marchi dell'azienda Griesser Holding AG sono stati registrati all'IPI.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Griesser AG, Griesser Electronic AG, Griesser Management AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Markus Bachmann,
Walter Strässle,
Urs Andrin Lampe,
Alice Sáchová-Kleisli
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Bachmann,
Gerda Fässler,
Katja Reinli-Düggelin,
Stefan Leitner,
Urs Neuhauser
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.05.1911
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aadorf
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.000.845-7
IDI/IVA
CHE-103.585.508
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen jeder Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 11.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Frauenfeld | 11.09.2001 | 10.07.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Griesser Holding S.A.
- Griesser Holding Ltd.
- Griesser Holding Inc.
- Griesser Holding AG.
- Griesser AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
CLIPLINE | 11.05.2022 | attivo | 00439/2022 |
SOLOLINE | 03.01.2018 | attivo | 61303/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Griesser Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006082105, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Griesser Holding AG, in Aadorf, CHE-103.585.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006004568, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Griesser Holding AG, in Aadorf, CHE-103.585.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Markus, genannt Mark, von Hochdorf, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005647636, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Griesser Holding AG, in Aadorf, CHE-103.585.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005333047). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facchini, Felice, von Aarau, in Aarau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Markus, genannt Mark, von Hochdorf, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sáchová-Kleisli, Alice , tschechische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leitner, Stefan, von Zofingen, in Fehraltorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fässler, Gerda, von Oberiberg, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reinli-Düggelin, Katja, von Baar, in Herdern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.