Indirizzo
c/o Cuénod et Payot Chablais SA
Avenue de la Gare 64
1880 Bex
Informazioni su Gravière Pré-Granger SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gravière Pré-Granger SA
- Gravière Pré-Granger SA con sede a Bex è attiva. Gravière Pré-Granger SA è attiva nel ramo «Estrazione di sassi e terra».
- Gravière Pré-Granger SA è stata costituita nel 08.08.2008.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.09.2024.
- L’azienda Gravière Pré-Granger SA è iscritta con l’IDI CHE-114.451.421.
- Café de la Gare Sàrl, Cuénod et Payot Chablais SA, succursale de Bex sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.08.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.055.254-4
IDI/IVA
CHE-114.451.421
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'une ou plusieurs gravières et mise en décharge de parcelles et leurs dérivés.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Turin & Associés SA | Collombey-Muraz | 14.08.2008 | 03.07.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gravière Pré-Granger SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006132684, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Gravière Pré-Granger SA, à Bex, CHE-114.451.421 (FOSC du 03.07.2024, p. 0/1006074821). Keller Marco, de Mettauertal, à Zug, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1006074821, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Gravière Pré-Granger SA, à Bex, CHE-114.451.421 (FOSC du 04.07.2019, p. 0/1004668157). Baumann Marcel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1004668157, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Gravière Pré-Granger SA, à Bex, CHE-114.451.421 (FOSC du 23.06.2016, p. 0/2909251). Statuts modifiés le 17 juin 2019.
Nouvelles communications aux actionnaires:
au moyen de lettres, par courrier électronique ou par tout autre moyen. Frossard Cédric n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Baumann Marcel, de Schaffhouse, à Marsens, président. Procuration collective à deux est conférée à Peiry Philippe, de Treyvaux, à Bulle. Selon déclaration du 17 juin 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Turin & Associés SA (CH-550-0073812-6) n'est plus organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.