Informazioni su GRAFAG AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GRAFAG AG
- GRAFAG AG da Mettmenstetten opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.12.2011.
- Il 17.03.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda GRAFAG AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-137.289.344.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Christian Hans Gustav Eugster,
Karl Graf,
Beat Graf,
Robert Graf,
Ursina Graf
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Christian Hans Gustav Eugster,
Karl Graf,
Christine Risi,
Beat Graf,
Robert Graf
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mettmenstetten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.037.362-3
IDI/IVA
CHE-137.289.344
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung oder die Verpachtung sowie die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GRAFAG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005428891, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GRAFAG AG, in Mettmenstetten, CHE-137.289.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Andrea, von Leutwil, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Daniel, von Heiden, in Rifferswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Karl, von Leutwil, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004987752, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GRAFAG AG, in Mettmenstetten, CHE-137.289.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, S.0, Publ. 2180757).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Christine, von Langnau am Albis, in Knonau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2180757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GRAFAG AG, in Mettmenstetten, CHE-137.289.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6459766).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Karl, von Leutwil, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.