Daniel Christian Hans Gustav Eugster
residente a Rifferswil, da Heiden Mandati attuali: StAnDaCo AG, GRAFAG AG e di più Persone correlate: Andreas Hagger, Corinne Rohner, Karl Graf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Christian Hans Gustav Eugster", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Christian Hans Gustav Eugster"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Christian Hans Gustav Eugster", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Christian Hans Gustav Eugster"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Christian Hans Gustav Eugster
Persone con il nome Daniel Christian Hans Gustav Eugster lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Servizi fiduciari
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Servizi fiduciari
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Privato con il nome Daniel Christian Hans Gustav Eugster
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Christian Hans Gustav Eugster
Numero di pubblicazione: HR01-1005800785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
StAnDaCo AG, in Ottenbach, CHE-468.036.645, Affolternstrasse 11, 8913 Ottenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Immobilien-, Treuhand- und Finanzberatungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.07.2023 die Grundstücke Grundregister Ottenbach Blätter 50226 (Kataster 1701) und 896 (Kataster 1699), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eugster, Daniel Christian Hans Gustav, von Heiden, in Rifferswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagger, Lydia, von Altstätten, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Corinne, von Altstätten, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005715132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Tibet forever, in Affoltern am Albis, CHE-113.527.369, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Daniel, von Heiden, in Aeugst am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005712768, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Neupa Beratungs AG, bisher in Zug, CHE-103.657.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464624).
Statutenänderung:
21.03.2023.
Firma neu:
INTUS BROKER AG.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Lagerstrasse 11, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungen im In- und Ausland sowie die Beratung auf dem Gebiet der Versicherungen (klassische Brokertätigkeit). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 12.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Daniel, von Heiden, in Rifferswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Robert, von Bürglen (UR), in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Winkler, Alfred, von Zürich, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Fritz, von Basel, in Herznach-Ueken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sennhauser, Marco, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler Treuhand AG (CHE-106.269.570), in Zürich, Revisionsstelle.