Succursale (1)
Informazioni su Gotthelf Garage AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gotthelf Garage AG
- Gotthelf Garage AG a Basel è una Società anonima nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette». Gotthelf Garage AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Gotthelf Garage AG fondata il 23.04.1980 è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.08.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BS con l’IDI CHE-107.792.259.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.04.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.003.824-3
IDI/IVA
CHE-107.792.259
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte, die Vermietung und den Handel mit Motorfahrzeugen und Zubehör sowie das Vorbereiten von Wettbewerbsfahrzeugen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausführen, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Baltrex Treuhand AG | Binningen | 20.08.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treu & Co. | Allschwil | <2004 | 19.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Madörin + Pellmont AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gotthelf Garage AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005541040, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gotthelf Garage AG, in Basel, CHE-107.792.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Daniel, von Basel, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln];
Baltrex Treuhand AG (CHE-110.619.555), in Binningen, Revisionsstelle [bisher: Fabbri Treuhand AG (CHE-110.619.555), in Basel].
Numero di pubblicazione: 4050045, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Madörin + Pellmont AG, in Basel, CHE-107.792.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243225).
Statutenänderung:
31.01.2018.
Firma neu:
Gotthelf Garage AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thürkauf, Philippe, von Oberwil (BL), in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sama, Mario, von Buckten, in Thürnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rudin, Daniel, von Basel, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pellmont, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2243225, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Madörin + Pellmont AG, in Basel, CHE-107.792.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2014, Publ. 1557625).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte, die Vermietung und den Handel mit Motorfahrzeugen und Zubehör sowie das Vorbereiten von Wettbewerbsfahrzeugen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausführen, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 288'680.15 und Passiven von CHF 169'211.80 des im Handelsregister nicht eingetragenen, in Basel betriebenen Geschäfts von Rolf Madörin gemäss Bilanz per 01.01.1980 zum Preise von CHF 119'468.35, wovon CHF 50'000.-- an das Aktienkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehr Mitglieder.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rudin, Daniel, von Basel, in Sisseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Thürkauf, Philippe, von Oberwil BL, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pellmont, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sama, Mario, von Buckten, in Thürnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fabbri Treuhand AG (CHE-110.619.555)[CH-270.3.013.388-5], in Basel, Revisionsstelle [bisher: Fabbri Treuhand AG (CH-270.3.013.388-5)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.