Indirizzo
Route de la Galaise 11B
1228 Plan-les-Ouates
Informazioni su GIT-IT SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GIT-IT SA
- GIT-IT SA con sede a Plan-les-Ouates è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». GIT-IT SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda GIT-IT SA è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 30.08.2017.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 01.02.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- GIT-IT SA è iscritta nel cantone GE con l’IDI CHE-168.106.540.
- Aziende con lo stesso indirizzo: BOOST (SUISSE) SA, DETAILS SA, GEME DEVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Plan-les-Ouates
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.511.017-3
IDI/IVA
CHE-168.106.540
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Créer, développer, fabriquer, modifier, réaliser, acheter, vendre et entretenir des logiciels et du matériel d'informatique destiné à des applications industrielles, bureautiques, domotiques ou autres; toute activité en relation avec l'informatique et l'électronique et ses applications tant pratique qu'électronique et développement d'activités de conseils, de formations en informatique et en électronique, d'expertise en informatique (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA | Genève | 01.02.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ECHO SA | Genève | 13.08.2019 | 31.01.2023 | |
Berney Associés Audit SA | Genève | 04.09.2017 | 12.08.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GIT-IT SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005667491, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
GIT-IT SA, à Plan-les-Ouates, CHE-168.106.540 (FOSC du 27.04.2022, p. 0/1005460071). ECHO SA (CHE-107.749.631) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005460071, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
GIT-IT SA, à Genève, CHE-168.106.540 (FOSC du 09.02.2021, p. 0/1005096378).
Nouveau siège:
Plan-les-Ouates, Route de la Galaise 11B, 1228 Plan-les-Ouates. Statuts modifiés le 21.04.2022.
Numero di pubblicazione: HR02-1005096378, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
GIT-IT SA, à Genève, CHE-168.106.540 (FOSC du 13.08.2019, p. 0/1004695225). Servais Frank Philippe Quirin Marie n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Le directeur Strazzeri Mickaël, maintenant domicilié à Bernex, est nommé administrateur unique et signe désormais individuellement. Favre Nicolas Julien est maintenant domicilié à Loisins, FRA et signe désormais collectivement à deux;
sa procuration est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.