Informazioni su Genossenschaft Wogeno Mogelsberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Wogeno Mogelsberg
- Genossenschaft Wogeno Mogelsberg è una Società cooperativa con sede a Mogelsberg. Genossenschaft Wogeno Mogelsberg appartiene al settore «Bonifica dei terreni» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Genossenschaft Wogeno Mogelsberg è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 20.08.2015.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 12.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-160.488.195.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Oliver Wäckerlig,
Manuel Strobel,
Werner Breu,
Dominique Hude
i più recenti aventi diritto di firma
Oliver Wäckerlig,
Manuel Strobel,
Jürg Beller,
Dominique Hude
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.08.2015
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Neckertal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.078.306-8
IDI/IVA
CHE-160.488.195
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Vermietung, Bewirtschaftung und Verwaltung aller Immobilien des ehemaligen Altersheimes Aesch, inkl. Bauernhof und Nebengebäuden in Mogelsberg SG, mit nachhaltig ökologischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Aspekten, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Wogeno Mogelsberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128228, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005711023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäckerlig, Oliver, von Winterthur, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005711023, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Dominique, von Wohlen bei Bern, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strobel, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005257826, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, S.0, Publ. 4416591).
Statutenänderung:
29.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rabara, Andreas, von Uster, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beller, Jürg, von Kreuzlingen, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.