Informazioni su Genossenschaft PLATTEN 64
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft PLATTEN 64
- Genossenschaft PLATTEN 64 da Zürich opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Genossenschaft PLATTEN 64 è stata costituita nel 21.05.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-109.042.175.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
Klara Odette Kruse Rosset,
Katharina Manuela Schulthess,
Wim Lionel Koch
i più recenti aventi diritto di firma
Klara Odette Kruse Rosset,
Katharina Manuela Schulthess,
Wim Lionel Koch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.05.2001
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.5.000.345-7
IDI/IVA
CHE-109.042.175
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Liegenschaft Plattenstrasse 64 in Zürich 7 als günstigen Wohn- und Arbeitsraum für Kunst- und Kulturschaffende zu erhalten und zu pflegen. Zu diesem Zweck erwirbt sie die genannte Liegenschaft im Baurecht und vermietet die Wohn- und Arbeitsräume an ihre Mitglieder. Die Liegenschaft muss von einer gemischten Hausgemeinschaft mit Erwachsenen und Kindern bewohnt werden. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Die Baute der Genossenschaft ist jeder spekulativen Verwendung dauernd zu entziehen. Die Genossenschaft Platten 64 kann weitere geeignete Objekte suchen, um sie als günstige Wohn- und Arbeitsraum zur Verfügung zu stellen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton Advisory AG | Zürich | 07.01.2011 | 27.11.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft PLATTEN 64
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006113595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft PLATTEN 64, in Zürich, CHE-109.042.175, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibler, Istvan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Salome Nora Ananda Breza, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kruse Rosset, Klara Odette, von Bougy-Villars, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Katharina Manuela, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005057188, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft PLATTEN 64, in Zürich, CHE-109.042.175, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806087).
Statutenänderung:
14.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Guido, von Luzern, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Kolb, Willem Nico, von Uster, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Pallecchi, Simone, von Kerzers, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Niedermann, Annina Mara, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Veronesi, Leona Michelle Denise, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibler, Istvan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Halpern, Salome Nora Ananda Breza, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Wim Lionel, von Ebikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004806087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft PLATTEN 64, in Zürich, CHE-109.042.175, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590429).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibler, Istvan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Veronesi, Leona Michelle Denise, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.