Indirizzo
c/o Patrik Kalberer
Wiesengrundstrasse 6
9545 Wängi
Informazioni su Genossenschaft Alterssiedlung Wängi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Alterssiedlung Wängi
- Genossenschaft Alterssiedlung Wängi ha sede a Wängi ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Genossenschaft Alterssiedlung Wängi ha 6 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 20.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Genossenschaft Alterssiedlung Wängi.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Patrik Kalberer,
Monika Frischknecht-Gnehm,
Ralf Störchli,
Yolanda Hafner-Helfenstein,
Angelika Bischofberger
i più recenti aventi diritto di firma
Patrik Kalberer,
Ralf Störchli,
Yolanda Hafner-Helfenstein,
Angelika Bischofberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.1983
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Wängi
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.5.007.844-0
IDI/IVA
CHE-104.101.244
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
In Wängi Alterswohnungen zu erstellen und an betagte Einwohner preisgünstig zu vermieten. Sofern die Wohnungen nicht von Betagten beansprucht werden, können sie an andere Interessenten abgegeben werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Häseli Treuhand AG | Wil (SG) | 06.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Alterssiedlung Wängi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005800483, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Wängi, in Wängi, CHE-104.101.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548752).
Weitere Adressen:
c/o Yolanda Hafner, Haldenstrasse 7, 9545 Wängi [bisher: c/o Jolanda Hafner, Haldenstrasse 7, 9545 Wängi].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schadegg, Egon, von Amriswil, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner-Helfenstein, Yolanda, von Langnau im Emmental, in Wängi, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hafner Langenegger, Jolanda, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005548752, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Wängi, in Wängi, CHE-104.101.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004688101).
Domizil neu:
c/o Patrik Kalberer, Wiesengrundstrasse 6, 9545 Wängi.
Weitere Adressen:
c/o Jolanda Hafner, Haldenstrasse 7, 9545 Wängi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Hans Rudolf, von Zuzwil (BE), in Wängi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Ernst, von Urnäsch, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalberer, Patrik , von Vilters-Wangs, in Wängi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Monika, von Wängi, in Tuttwil (Wängi), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004688101, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Wängi, in Wängi, CHE-104.101.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, S.0, Publ. 1807835).
Domizil neu:
c/o Hansruedi Aeberhard, Anetswilerstrasse 10, 9545 Wängi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Werner, von Degersheim, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Störchli, Josef, von Münchwilen TG und Wängi, in Wängi, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuchzer, Anita, von Bauma, in Wängi, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Rudolf, von Aadorf, in Wängi, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Hans Rudolf, von Zuzwil (BE), in Wängi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Störchli, Ralf, von Wängi, in Wängi, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Angelika, von Oberegg, in Wängi, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hafner Langenegger, Jolanda, von Langnau im Emmental, in Wängi, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.