Informazioni su Gebr. Merz Reisen und Transport AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gebr. Merz Reisen und Transport AG
- Gebr. Merz Reisen und Transport AG con sede a Beinwil am See è una Società anonima nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada». Gebr. Merz Reisen und Transport AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.06.2000 e ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.07.2009, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-105.573.410.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Ulrich Merz,
Eduard gen. Edi Notz,
Christian Merz,
Barbara Merz,
Marianne Merz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Beinwil am See
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.021.553-8
IDI/IVA
CHE-105.573.410
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Car- und Transportunternehmens, entsprechende Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten oder verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
EBN Treuhand AG in Liquidation | Reinach (AG) | <2004 | 22.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Merz Gebr. Reisen und Transport AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gebr. Merz Reisen und Transport AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5161598, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nachtrag des im SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 2, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'498 vom 17.06.2009. Gebr. Merz Reisen und Transport AG, in Beinwil am See, CH-400.3.021.553-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 2, Publ. 5084554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Gertrud, von Beinwil am See, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5084554, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Merz Reisen und Transport AG, in Beinwil am See, CH-400.3.021.553-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 2, Publ. 3685916).
Statutenänderung:
28.04.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EBN Treuhand AG, in Reinach AG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3685916, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Merz Reisen und Transport AG, in Beinwil am See, CH-400.3.021.553-8, Betrieb eines Car- und Transportunternehmens usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2000, S. 4481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Arthur, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Ulrich, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Notz, Eduard genannt Edi, von Grosswangen, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.