Informazioni su Gasph Vertriebs GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gasph Vertriebs GmbH
- Gasph Vertriebs GmbH con sede a Müstair è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili». Gasph Vertriebs GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 13.06.1988.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.02.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.298.436.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.06.1988
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Val Müstair
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.000.033-0
IDI/IVA
CHE-106.298.436
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Vertrieb von Geräten aller Art und Ausführung von Reparaturen; die Gesellschaft kann sich an anderen ähnlichen Unternehmungen beteiligen, kann sämtliche Reinigungsprodukte, Duftessenzen und notwendigen Zubehöre einkaufen und verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Computer-Stickereien betreiben und Textilien aller Art einkaufen und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RBT AG | St. Moritz | 11.02.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Diala Treuhand AG | Val Müstair | 05.07.2016 | 10.02.2021 | |
Valär Treuhand | Zuoz | 21.05.2012 | 04.07.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gasph Vertriebs GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005681541, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gasph Vertriebs GmbH, in Val Müstair, CHE-106.298.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098305).
Domizil neu:
Via Palü Daint 10, 7537 Müstair [Behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005098305, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gasph Vertriebs GmbH, in Val Müstair, CHE-106.298.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, S.0, Publ. 2933125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diala Treuhand AG (CHE-107.947.119), in Val Müstair, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2933125, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Gasph Vertriebs GmbH, in Val Müstair, CHE-106.298.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valär Treuhand (CHE-110.438.717), in Zuoz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diala Treuhand AG (CHE-107.947.119), in Val Müstair, Revisionsstelle;
Peer-Tischler, Hubert, italienischer Staatsangehöriger, in Val Müstair, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Müstair (Val Müstair), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Peer, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Taufers im Münstertal (IT), Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.