Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Bergstrasse 14
8955 Oetwil an der Limmat
Informazioni su Gambler's Pub GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.03.2000
Cancellazione dal registro delle imprese
28.11.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oetwil an der Limmat
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.021.537-3
IDI/IVA
CHE-103.009.848
Ramo economico
Esercizio di bars
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben von Restaurations- und Unterhaltungs-Betriebe jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gambler's Pub GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gambler's Pub GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004769732, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gambler's Pub GmbH in Liquidation, in Oetwil an der Limmat, CHE-103.009.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4095911). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4095911, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gambler's Pub GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-103.009.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568286).
Statutenänderung:
28.02.2018.
Firma neu:
Gambler's Pub GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Colette, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, ;
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Petralia, Salvatore, von Baden, in Baden, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6568286, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gambler's Pub GmbH, in Oetwil an der Limmat, CH-020.4.021.537-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S. 26, Publ. 6020112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Colette, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift;
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift.