Informazioni su Galvanova AG, Metallveredlung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Galvanova AG, Metallveredlung
- Galvanova AG, Metallveredlung da Emmenbrücke opera nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Galvanova AG, Metallveredlung è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.02.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Galvanova AG, Metallveredlung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-111.975.917.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Reto Koch,
Patricia Perrotta-Graf,
Arno Roland Frei-Beeler,
Gino Pecoraro
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.08.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Emmen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.028.413-3
IDI/IVA
CHE-111.975.917
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Veredlung von Metallen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Merz Treuhand und Unternehmensberatung | Risch | 11.05.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ATLAS Treuhand AG | Ebikon | 27.08.2004 | 10.05.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Galvanova AG, Metallveredlung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004575868, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galvanova AG, Metallveredlung, in Emmen, CHE-111.975.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964249).
Statutenänderung:
21.02.2019.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der GALVA AG, Metallveredlung (CH-100.3.004.939-2), in Emmen, das Grundstück Nr. 1621, GB Emmen sowie das Mobiliar und die gesamten Warenvorräte gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste zum Preise von höchstens CHF 1'404'500.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigten Sachübernahmen sind weggefallen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pecoraro, Gabriela, von Willisau und Bönigen, in Dietwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pecoraro, Gino, von Willisau und Luzern, in Dietwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koch, Reto, von Tamins, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tamins und Valsot, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perrotta, Patricia, von Rebstein, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Arno Roland, von Luzern, in Eschenbach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3964249, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galvanova AG, Metallveredlung, in Emmen, CHE-111.975.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pecoraro, Gino, von Luzern und Willisau, in Dietwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Pecoraro, Gabriela, von Willisau und Bönigen, in Dietwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2828345, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galvanova AG, Metallveredlung, in Emmen, CHE-111.975.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145767).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Reto, von Tamins und Valsot, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Valsot, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.