Informazioni su Galliker Service AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Galliker Service AG
- Galliker Service AG ha sede a Nebikon, è attiva e opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette».
- C'é 29 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-107.970.213.
Dirigenza (29)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Rolf Galliker,
Peter Galliker-Limacher Jun.,
Esther Studer-Galliker
i più recenti aventi diritto di firma
Jörg Marti,
Marcel Christen,
Martin Daniel Lustenberger,
Savo Dragicevic,
Sandra Weiss Graf
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.07.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nebikon
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.006.143-7
IDI/IVA
CHE-107.970.213
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Servicewerkstätte für die Aufbereitung von Personen- und Nutzfahrzeugen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Galliker Service AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114930, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galliker Service AG, in Nebikon, CHE-107.970.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Marcel, von Luthern, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dragicevic, Savo, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lustenberger, Martin Daniel, von Luthern, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Jörg, von Dagmersellen, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005724831, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galliker Service AG, in Nebikon, CHE-107.970.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Paul, von Buochs, in Oberdorf NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Peter, von Luthern und Willisau, in Altishofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Weiss Graf, Sandra, von Zug, in Nebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005573685, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galliker Service AG, in Nebikon, CHE-107.970.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Fabian, von Hasle (LU) und Wolhusen, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Esther Studer und Caroline Studer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer-Galliker, Esther, von Luthern und Wolhusen, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Fabio Studer und Caroline Studer [bisher: Studer, Esther, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Fabian Studer und Caroline Studer];
Galliker, Peter, 1989, von Luthern, in Nebikon, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit Peter Galliker, 1963, und Philipp Galliker [bisher: in Dagmersellen];
Galliker-Wechsler, Sabrina, von Willisau, in Egolzwil, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit Rolf Galliker und Corinne Galliker [bisher: Galliker, Sabrina, in Schenkon];
Studer, Caroline, von Wolhusen, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit Esther Studer-Galliker und Fabio Studer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit Esther Studer und Fabian Studer];
Studer, Fabio, von Wolhusen, in Egolzwil, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit Esther Studer-Galliker und Caroline Studer;
Erni, Erich, von Egolzwil und Cham, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Egolzwil, in Sursee];
Felder, Felix, von Hergiswil bei Willisau, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Ulrich, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Thomas, von Luzern, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Uhlmann, Peter, von Trub, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wechsler, Thomas, von Luthern, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rothrist];
Zimmermann, Daniel, von Winterthur, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurkirchen, René, von Schwarzenberg, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.