Indirizzo
Richard-Wagner-Strasse 28
8002 Zürich
Informazioni su Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich
- Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich è una Fondazione con sede a Zürich. Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich appartiene al settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 22.07.2022.
- L’Organizzazione Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.360.988.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Patrick Leon Bucher,
Christoph Merk,
Silvia Corchia,
Stephan Lechner
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Ruben Solla Espada,
Patrick Leon Bucher,
Christoph Merk,
Silvia Corchia,
Stephan Lechner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.11.1956
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.902.579-9
IDI/IVA
CHE-109.360.988
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma "Maerz-Ofenbau AG", in Zürich, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 22.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 31.10.2006 | 21.07.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG Zürich
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526680, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich, in Zürich, CHE-109.360.988, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005084343, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich, in Zürich, CHE-109.360.988, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Joel, von Buchs (SG), in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solla, Ruben, von Bowil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004998329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Maerz-Ofenbau AG, Zürich, in Zürich, CHE-109.360.988, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Alfred, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Patrick Leon, von Weggis, in Schönenwerd, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.