Informazioni su Frost Food AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Frost Food AG
- Frost Food AG ha sede a Gais ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 12.06.2015 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.02.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Frost Food AG.
- Allo stesso indirizzo come Frost Food AG sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: Dähler & Co. AG, ELS Swiss AG, Immo 9464 AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stéphane Dähler,
Carl Locher-Wagner,
Johann Christian Dähler,
Michael Dähler,
Rudolf Alexander Hans Barth
i più recenti aventi diritto di firma
Stéphane Dähler,
Carl Locher-Wagner,
Johann Christian Dähler,
Michael Dähler,
Rudolf Alexander Hans Barth
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gais
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.3.018.490-4
IDI/IVA
CHE-342.060.222
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Handel und Vertrieb von Lebensmitteln, insbesondere von frischen und tiefgekühlten Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen und verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frost Food AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005953858, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Frost Food AG, in Gais, CHE-342.060.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Johann Albert, von Appenzell, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Stephane, von Appenzell, in Sarapiqui (CR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: HR02-1004653722, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Frost Food AG, in Gais, CHE-342.060.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004643065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Regula, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Johann Albert, von Appenzell, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barth, Alexander, von Zürich, in Rothrist, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Johann Christian, von Appenzell, in Sarapiqui (CR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Michael, von Appenzell, in Sarapiqui (CR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Stephane, von Appenzell, in Sarapiqui (CR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Carl, von Oberegg, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004643065, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Frost Food AG, in Gais, CHE-342.060.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, S.0, Publ. 2211665).
Statutenänderung:
23.05.2019. 27.05.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.