Informazioni su Dähler & Co. AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dähler & Co. AG
- Dähler & Co. AG con sede a Gais è attiva. Dähler & Co. AG è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 21.03.2013.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.03.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Dähler & Co. AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-393.167.379.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: ELS Swiss AG, Frost Food AG, Immo 9464 AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stéphane Dähler,
Jost Andreas Windlin,
Michael Dähler,
Marco Sergio Favini
i più recenti aventi diritto di firma
Stéphane Dähler,
Jost Andreas Windlin,
Michael Dähler,
Marco Sergio Favini
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gais
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-310.3.002.393-6
IDI/IVA
CHE-393.167.379
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dähler & Co. AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005995894, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Dähler & Co. AG, in Gais, CHE-393.167.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970539).
Statutenänderung:
18.03.2024.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 4'599'975.20].
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 2'674'982.80 [bisher: CHF 600'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 18.03.2024 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'475'007.60 verrechnet, wofür die bisher zu 76.663% liberierten 6'000 Namenaktien zu CHF 1'000 zu 100% und die bisher zu 20% liberierten 3'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000 zu 89.166% liberiert werden.
Numero di pubblicazione: HR02-1005970539, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Dähler & Co. AG, in Gais, CHE-393.167.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Johann Albert, von Appenzell, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Stephane, von Appenzell, in Sarapiqui (CR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005707509, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Dähler & Co. AG, in Gais, CHE-393.167.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alfred, von Unterägeri, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Alfred, von Richterswil, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Michael, von Appenzell, in Sarapiqui (CR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windlin, Jost, von Kerns, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.