Informazioni su Fritz Schär AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fritz Schär AG
- Fritz Schär AG con sede a Gondiswil è attiva. Fritz Schär AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Fritz Schär AG è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.08.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Fritz Schär AG è iscritta con l’IDI CHE-454.778.829.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gondiswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.081.267-4
IDI/IVA
CHE-454.778.829
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Halten, Belasten, Vermietung und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen, sowie Lizenzen und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft bezweckt weiter, das Erbringen von Dienstleistungen in der Geflügelwirtschaft und in der Lebensmittelbranche.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Schär AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004950994, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Schär AG, in Gondiswil, CHE-454.778.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Hans-Ulrich, von Aarburg, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Peter, von Aarburg, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Dintikon, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004907970, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Schär AG, in Gondiswil, CHE-454.778.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893465).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Hans-Ulrich, von Aarburg, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Peter, von Dintikon, in Aarburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schär, Peter, von Aarburg, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004893465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Schär AG, in Gondiswil, CHE-454.778.829, Dorf 41 A, 4955 Gondiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Halten, Belasten, Vermietung und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen, sowie Lizenzen und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft bezweckt weiter, das Erbringen von Dienstleistungen in der Geflügelwirtschaft und in der Lebensmittelbranche.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meier, Peter, von Dintikon, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.