Indirizzo
c/o CONVISA AG
Herrengasse 14
6430 Schwyz
Informazioni su Freizügigkeitsstiftung Independent
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Freizügigkeitsstiftung Independent
- Freizügigkeitsstiftung Independent ha sede a Schwyz ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Gestione fondi».
- La dirigenza è composta di 15 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.07.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-115.408.267.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Freizügigkeitsstiftung Independent: Ausbildungs-Stiftung für den Kanton Schwyz und die Bezirke See und Gaster (Kanton St. Gallen), CONVISA AG, CONVISA Holding AG.
Dirigenza (15)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Markus Alois Waldispühl,
Dionys Berwert,
Mark Andreas Huber,
Iwan Brot
i più recenti aventi diritto di firma
Muala Musli,
Markus Alois Waldispühl,
Dionys Berwert,
Mark Andreas Huber,
Claudia Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.2010
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.7.015.371-4
IDI/IVA
CHE-115.408.267
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und die Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge auf dem Wege der kollektiven Verwaltung der ihr anvertrauten Pensionskassenguthaben bzw. Vorsorgeguthaben sowie Freizügigkeitsguthaben. Die Stiftung kann zur Deckung der Risiken Invalidität, Tod und Langlebigkeit einen Versicherungsschutz anbieten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 10.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Freizügigkeitsstiftung Independent
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784349, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Freizügigkeitsstiftung Independent, in Schwyz, CHE-115.408.267, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614977).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toma, Teodora, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Root].
Numero di pubblicazione: HR02-1005614977, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Freizügigkeitsstiftung Independent, in Schwyz, CHE-115.408.267, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musli, Muala, von Dübendorf, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005395199, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Freizügigkeitsstiftung Independent, in Schwyz, CHE-115.408.267, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Yvonne, von Altishofen, in Altishofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kurmann, Céline, von Honau, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zarra, Pasquale, von Adligenswil, in Cugy VD, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.