Informazioni su Franz Plüss AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Franz Plüss AG
- Franz Plüss AG a Pfaffnau è una Succursale con sede principale nella Svizzera nel ramo «Coltivazione di bosco». Franz Plüss AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 17.12.1998 e ha 0 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-420.107.241.
- CaSa Delikatessenhandel KLG, GUSSIMPEX GmbH, HMP-Gussimpex GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1998
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Pfaffnau
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.9.022.014-9
IDI/IVA
CHE-420.107.241
CHE-106.115.659 IVA
Ramo economico
Coltivazione di bosco
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dienstleistungen im Forstwesen, wie Strassenbau und -unterhalt, Strassenentwässerung, Waldpflege, Konstruktion von, Handel mit und Vermietung von Spezialmaschinen für die Waldpflege, Erdbewegungsarbeiten, Transporte aller Art, Förderung der Holzverarbeitung zur ökologischen Energienutzung; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, sich an andern Unternehmungen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Plüss Franz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Plüss AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005786934, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Franz Plüss AG, in Pfaffnau, CHE-420.107.241, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005705112).
Hauptsitz in:
Vordemwald.
Hauptsitz neu:
Brittnau [bisher: Vordemwald].
Numero di pubblicazione: HR02-1005705112, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Franz Plüss AG, in Reiden, CHE-420.107.241, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, S.0, Publ. 6661504).
Hauptsitz in:
Vordemwald.
Sitz neu:
Pfaffnau.
Domizil neu:
Tannbachstrasse 2, 6264 Pfaffnau.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.115.659 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-400.3.016.732-3].
Numero di pubblicazione: 6661504, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Franz Plüss AG, in Reiden, CH-100.9.022.014-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2006, S. 9, Publ. 3297880).
mit Hauptsitz in:
Vordemwald.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 1, 6262 Langnau bei Reiden.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.016.732-3.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Anita, von Bern, in Reiden, Mitglied und Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Nicole, von Bern und Affoltern im Emmental, in Ufhusen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.