Informazioni su Fondazione Musei Valposchiavo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondazione Musei Valposchiavo
- Fondazione Musei Valposchiavo è una Fondazione con sede a Poschiavo. Fondazione Musei Valposchiavo appartiene al settore «Esercizio delle biblioteche e musei» ed è attualmente attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 13.05.1972.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.11.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio GR con l’IDI CHE-113.167.012.
Dirigenza (19)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Adriano Menghini,
Moreno Raselli,
Emanuele Bontognali,
Elvezio Lardi-Rossi,
Daniele Papacella
i più recenti aventi diritto di firma
Adriano Menghini,
Moreno Raselli,
Emanuele Bontognali,
Giovanni Ruatti,
Elvezio Lardi-Rossi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.05.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Poschiavo
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.102-1
IDI/IVA
CHE-113.167.012
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conservare, amministrare ed ampliare il suo patrimonio onde documentare e rendere accessibile al pubblico storia, cultura e arte della Valle di Poschiavo.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Bernina AG | Poschiavo | 12.09.2018 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lardi & Partners SA | Lugano | 26.11.2014 | 11.09.2018 | |
Cortesi Costa & Associati SA | Poschiavo | 23.07.2010 | 25.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondazione Ente Museo Poschiavino
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondazione Musei Valposchiavo
Numero di pubblicazione: HR02-1005613135, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Fondazione Ente Museo Poschiavino, in Poschiavo, CHE-113.167.012, fondazione (Nr. FUSC 180 del 16.09.2021, Pubbl. 1005292700).
Atto pubblico modificato:
29.09.2022.
Nuovo nome:
Fondazione Musei Valposchiavo.
Nuovo recapito:
Via da Spultri 2, 7742 Poschiavo.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Raselli, Paolo, da Poschiavo, in Le Prese (Poschiavo), presidente, con firma collettiva a due;
Ferrari-Zanetti, Loreta, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due;
Passini, Nicola, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Raselli, Moreno, da Poschiavo, in Poschiavo, presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due];
Menghini, Adriano, da Poschiavo, in Poschiavo, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, senza diritto di firma];
Bontognali, Emanuele, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due;
Ruatti, Giovanni, cittadino italiano, in Poschiavo, direttore, con firma collettiva a due.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.