Moreno Raselli
residente a Poschiavo, da Poschiavo Mandati attuali: Stiftung Ernesto Conrad, Fondazione Musei Valposchiavo Persone correlate: Alessandro Della Vedova, Ilario Bondolfi, Gian Caspar Bott e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Moreno Raselli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Moreno Raselli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Moreno Raselli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Moreno Raselli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Moreno Raselli
Persone con il nome Moreno Raselli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle biblioteche e musei
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Moreno Raselli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Moreno Raselli
Numero di pubblicazione: HR02-1005868774, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Ernesto Conrad, in Poschiavo, CHE-109.851.016, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Guido, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raselli, Moreno, von Poschiavo, in Poschiavo, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005613135, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Fondazione Ente Museo Poschiavino, in Poschiavo, CHE-113.167.012, fondazione (Nr. FUSC 180 del 16.09.2021, Pubbl. 1005292700).
Atto pubblico modificato:
29.09.2022.
Nuovo nome:
Fondazione Musei Valposchiavo.
Nuovo recapito:
Via da Spultri 2, 7742 Poschiavo.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Raselli, Paolo, da Poschiavo, in Le Prese (Poschiavo), presidente, con firma collettiva a due;
Ferrari-Zanetti, Loreta, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due;
Passini, Nicola, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Raselli, Moreno, da Poschiavo, in Poschiavo, presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due];
Menghini, Adriano, da Poschiavo, in Poschiavo, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, senza diritto di firma];
Bontognali, Emanuele, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due;
Ruatti, Giovanni, cittadino italiano, in Poschiavo, direttore, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1005292700, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Fondazione Ente Museo Poschiavino, in Poschiavo, CHE-113.167.012, fondazione (Nr. FUSC 89 del 09.05.2019, Pubbl. 1004626517).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Plozza-Tognina, Cristiana, da Brusio, in Brusio, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Lardi-Priuli, Sandra, da Poschiavo, in Poschiavo, segretaria, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Raselli, Moreno, da Poschiavo, in Poschiavo, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, senza diritto di firma];
Lardi, Elvezio, da Poschiavo, in Poschiavo, segretario, con firma collettiva a due;
Zala, Achille, da Poschiavo, in Poschiavo, cassiere, con firma collettiva a due;
Ferrari-Zanetti, Loreta, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due [finora: assessore, con firma collettiva a due];
Passini, Nicola, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due;
Crameri, Giovanni, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, senza diritto di firma [finora: cassiere, con firma collettiva a due];
Papacella, Daniele, da Celerina/Schlarigna, in Zürich, membro, senza diritto di firma [finora: assessore, senza diritto di firma];
Steinmann, Werner, da Luzern, in Luzern, membro, con firma collettiva a due [finora: assessore, con firma collettiva a due];
Beti, Urbano, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, senza diritto di firma [finora: assessore, senza diritto di firma].