Indirizzo
c/o Etude Christian Junod
Rue des Terreaux 5
2000 Neuchâtel
Informazioni su Fondation Lucy Burger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Lucy Burger
- Fondation Lucy Burger opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Neuchâtel.
- Fondation Lucy Burger è stata costituita nel 13.01.2005.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 13.06.2022.
- L’Organizzazione Fondation Lucy Burger è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.185.763.
- AZEN Immo SA, INLAW Alexandre Zen-Ruffinen SA, INLAW Wildhaber SA hanno lo stesso indirizzo come Fondation Lucy Burger.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Yves Pelletier,
Séverine Sophie Gutmann,
Christian Mohamed Junod
i più recenti aventi diritto di firma
Yves Pelletier,
Séverine Sophie Gutmann,
Christian Mohamed Junod
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.01.2005
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.097.883-2
IDI/IVA
CHE-112.185.763
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Attribuer en principe annuellement un prix aux meilleurs diplômes d'apprentissage du Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) dans les domaines suivants: apprentis boucher, apprentis boulanger, apprentis cuisiniers; les trois meilleurs apprentis de chacune des branches spécifiées ci-dessus seront récompensés par un montant à fixer par le Conseil de fondation; ledit Conseil de fondation aura également compétence pour décider d'étendre l'attribution de prix à d'autres apprentis méritants, uniquement dans les domaines manuels, tant au CPLN que dans d'autres centres de formation professionnelle, tels que le Centre cantonal de formation Professionnelle des Métiers et du Bâtiment (CPMB) à Colombier ou autre; le Conseil de fondation peut aussi encourager la formation professionnelle artisanale par des dons, des bourses, ou par d'autres formes de soutien; il a compétence pour étendre les actions de la fondation en respectant le but de celle-ci. Acte de fondation modifié le 04.04.2007.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Expertis Fiduciaire SA | Val-de-Ruz | 13.06.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sorevor SA | Neuchâtel | 23.06.2020 | 12.06.2022 | |
Piffaretti & Associés SA | Neuchâtel | 06.09.2007 | 22.06.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Lucy Burger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005494278, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Lucy Burger, à Neuchâtel, CHE-112.185.763 (FOSC du 23.06.2020, p. 0/1004918174). "Sorevor S.A." (CHE-101.311.302) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"Expertis Fiduciaire SA" (CHE-145.992.463), à Val-de-Ruz.
Numero di pubblicazione: HR02-1004918174, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Lucy Burger, à Neuchâtel, CHE-112.185.763 (FOSC du 02.03.2020, p. 0/1004842819). "S. Piffaretti SA" n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"Sorevor S.A." (CHE-101.311.302), à Neuchâtel.
Numero di pubblicazione: HR02-1004842819, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Lucy Burger, à Neuchâtel, CHE-112.185.763 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Matthey-Prevot Jean-Blaise n'est plus membre du conseil de fondation;
ses pouvoirs sont radiés. Pelletier Yves, de Muriaux, à Saint-Blaise, est membre et président du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.