Indirizzo
Chemin des Chapons-des-Prés 2b
2022 Bevaix
Informazioni su Fondation Espace
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Espace
- Fondation Espace a Bevaix è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza». Fondation Espace è attiva.
- Fondation Espace è stata costituita nel 18.01.1996.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.04.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-110.323.853.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dimitri Mocellin,
Nicolas Félix Crognaletti,
lic. phil. Jean-René Marcel Lucien Fournier,
Roland Berney Sylvère,
Dr. oec. Luca Stäger
i più recenti aventi diritto di firma
Dimitri Mocellin,
Nicolas Félix Crognaletti,
Artaches Hambartsumian,
lic. phil. Jean-René Marcel Lucien Fournier,
Jean-Luc Delay
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.01.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
La Grande Béroche
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.175.327-7
IDI/IVA
CHE-110.323.853
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Offrir soins, hébergement, accueil temporaire, éducation spécialisée, formation ou tout type d'aide matérielle, financière, morale, psychologique à toute personne qui, indépendamment de son lieu de naissance ou d'origine, du fait de la maladie, d'un handicap physique ou mental, de l'atteinte du grand âge, ou d'autres problèmes sociaux, rencontre des difficultés personnelles nécessitant une prise en charge et une intervention coordonnée de professionnels qualifiés des domaines susmentionnés; étudier les conditions et les conséquences des phénomènes sociaux, juridiques, épidémiologiques ou démographiques ayant un impact négatif sur les objectifs poursuivis, pour formuler des recommandations et entreprendre des actions appropriées; contribuer à la prévention et à l'information relatives aux problèmes mentionnés.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 10.05.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Neuchâtel | 14.09.2016 | 09.05.2019 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 20.05.2010 | 13.09.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Espace
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005999903, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Espace, à La Grande Béroche, CHE-110.323.853 (FOSC du 06.11.2023, p. 0/1005877770). Les pouvoirs de Phillips Mike sont radiés. Crognaletti Nicolas Félix, membre du conseil de fondation, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue de signer collectivement à deux. Mocellin Dimitri, maintenant domicilié à Neuchâtel, membre du conseil de fondation, nommé vice-président, continue de signer collectivement à deux. Stäger Luca, membre du conseil de fondation, jusqu'ici président, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Hambartsumian Artaches, de et à La Tour-de-Peilz.
Numero di pubblicazione: HR02-1005877770, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Espace, à La Grande Béroche, CHE-110.323.853 (FOSC du 20.12.2022, p. 0/1005633721). Stäger Luca est maintenant domicilié à Einsiedeln.
Numero di pubblicazione: HR02-1005633721, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Espace, à La Grande Béroche, CHE-110.323.853 (FOSC du 27.09.2022, p. 0/1005570251). Fournier Jean René, de Veysonnaz, à Sion, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.