Informazioni su Flugschule Eichenberger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Flugschule Eichenberger AG
- Flugschule Eichenberger AG ha sede a Buttwil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altre servici in educazione».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 02.05.1969.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.08.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Flugschule Eichenberger AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.779.064.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1969
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buttwil
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.000.517-7
IDI/IVA
CHE-105.779.064
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Flugschule, Durchführung von Passagierflügen, Vermietung von Flugzeugen, Erwerb und Veräusserung von Patenten und Lizenzen. Ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG | Zürich | 26.11.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Theodor Zemp AG | Zürich | <2004 | 25.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Flugschule Eichenberger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005540251, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Flugschule Eichenberger AG, in Buttwil, CHE-105.779.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, S.0, Publ. 1180879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Kuhn Treuhand AG (CHE-107.823.374)].
Numero di pubblicazione: 1180879, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Flugschule Eichenberger AG, in Buttwil, CHE-105.779.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 2, Publ. 5911306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Rudolf, von Zürich, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rolf, von Fahrwangen und Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5911306, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Flugschule Eichenberger AG, in Buttwil, CH-400.3.000.517-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2004, S. 2, Publ. 2437942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theodor Zemp AG, in Geroldswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn Treuhand AG (CH-020.3.915.427-1), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.