Informazioni su Fey Messedesign & Objektdesign AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fey Messedesign & Objektdesign AG
- Fey Messedesign & Objektdesign AG con sede a Brülisau è attiva. Fey Messedesign & Objektdesign AG è attiva nel ramo «Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria».
- L’azienda è stata costituita nel 22.03.2007.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 06.05.2022.
- Fey Messedesign & Objektdesign AG è iscritta nel cantone AI con l’IDI CHE-113.522.886.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwende-Rüte
Ufficio del registro di commercio
AI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-310.3.001.727-8
IDI/IVA
CHE-113.522.886
Ramo economico
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung und Gestaltung von Messeständen und Objekteinrichtungen. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TFP Revisions AG | Schwende-Rüte | 28.03.2007 | 25.07.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fey Messedesign & Objektdesign AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005467251, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Fey Messedesign & Objektdesign AG, in Rüte, CHE-113.522.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741644).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Numero di pubblicazione: HR02-1004741644, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Fey Messedesign & Objektdesign AG, in Rüte, CHE-113.522.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, S.0, Publ. 6786932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fey, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in DE-89075 Ulm (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Blaustein-Weidach (DE)].
Numero di pubblicazione: 6786932, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Fey Messedesign & Objektdesign AG, in Rüte, CH-310.3.001.727-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S. 2, Publ. 4994968).
Statutenänderung:
23.07.2012. Mit Erklärung vom 17.07.2012 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krob, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Revidata Appenzell AG, in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberle, Martin, von Full-Reuenthal, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.