Informazioni su Fego AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fego AG
- Fego AG ha sede a Oensingen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda Fego AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.05.1984.
- Il 07.10.2016 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SO con l’IDI CHE-103.679.977.
- Coiffeur Haar-Box Vesna Dragic, Digimaster GmbH, Kohler Optik AG Oensingen sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.05.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oensingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.3.000.930-2
IDI/IVA
CHE-103.679.977
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Foto-, Kino- und optischen Artikeln aller Art sowie Ausführung von fotografischen Arbeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie immaterielle Güter wie Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | <2004 | 06.10.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fego AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3096683, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fego AG, in Hägendorf, CHE-103.679.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, Publ. 932522).
Statutenänderung:
29.09.2016.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Sternenweg 1, 4702 Oensingen.
Zweck neu:
Handel mit Foto-, Kino- und optischen Artikeln aller Art sowie Ausführung von fotografischen Arbeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie immaterielle Güter wie Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 932522, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fego Olten AG, bisher in Olten, Handel mit Foto-, Kino-, optischen und elektronischen Geräten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.1998, S. 3518).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Firma neu:
Fego AG.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Industriestrasse West 40/42, 4614 Hägendorf.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fego Olten AG, in Olten, Handel mit Fotogeräten usw. (SHAB Nr.164 vom 28.8.1997, S.6314).
Aus VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden:
Eduard Mühlemann, Präsident, und Margrit Mühlemann;
Unterschriften erloschen.
Neue Mitglieder des VR mit Einzelunterschrift:
Bruno Oess, von Hallau, in Balsthal, Präsident, und Maria genannt Marlies Oess, von Hallau, in Balsthal.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.