Informazioni su FALCON INDUSTRIES GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FALCON INDUSTRIES GmbH
- FALCON INDUSTRIES GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Sierre. FALCON INDUSTRIES GmbH appartiene al settore «Officina del fabbro, fucina e bottega» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.01.2002.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.07.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda FALCON INDUSTRIES GmbH è iscritta con l’IDI CHE-109.465.914.
- AD-Informatics, Andenmatten Peter, Gustave Andenmatten SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sierre
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.006.650-9
IDI/IVA
CHE-109.465.914
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce et production en série de pièces métalliques, d'automatisations et exploitation d'un atelier mécanique (cf. statuts pour but complet) .
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Régie Antille Fidusierre SA | Sierre | <2004 | 07.07.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- FALCON INDUSTRIES Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FALCON INDUSTRIES GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005250490, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FALCON INDUSTRIES GmbH, à Sierre, CHE-109.465.914, société à responsabilité limitée (No. FOSC 240 du 11.12.2013, p.0, Publ. 1229981).
Nouvelle adresse:
Rue de l'Ile Falcon 28, 3960 Sierre.
Numero di pubblicazione: 1229981, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FALCON INDUSTRIES GmbH, à Sierre, CHE-109.465.914, société à responsabilité limitée (No. FOSC 131 du 08.07.2011, p. 0, Publ. 6245858).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Andenmatten, Daniel, de Saas Almagell, à Chalais, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Andenmatten, Peter, de Saas Almagell, à Veyras, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 7 parts sociales de CHF 1'000.00];
Andenmatten, Roland, de Saas Almagell, à Chalais, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 7 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6245858, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FALCON INDUSTRIES Sàrl, à Sierre, CH-626.4.006.650-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 20 du 30.01.2002, p. 16).
Modification des statuts:
16.06.2011.
Nouvelle raison sociale:
FALCON INDUSTRIES GmbH.
Nouveau but:
Commerce et production en série de pièces métalliques, d'automatisations et exploitation d'un atelier mécanique (cf. statuts pour but complet) .
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par lettre, par courriel ou par téléfax. [biffé: capital social entièrement libéré].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Régie Antille Fidusierre SA, à Sierre, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Andenmatten, Peter, de Saas Almagell, à Veyras, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: de Saas Almagell, associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 7'000.00];
Andenmatten, Daniel, de Saas Almagell, à Chalais, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: de Saas Almagell, à Veyras et avec une part sociale de CHF 7'000.00];
Andenmatten, Roland, de Saas Almagell, à Chalais, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: de Saas Almagell, à Réchy (Chalais) et avec une part sociale de CHF 7'000.00]. Selon déclaration du 16.06.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.