Informazioni su EVD GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EVD GmbH
- EVD GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Tägerwilen.
- La dirigenza dell’azienda EVD GmbH fondata il 30.05.2008 è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.08.2018.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: EVD GmbH.
- Allo stesso indirizzo come EVD GmbH sono iscritte 29 altre aziende attive. Queste includono: ADMAZING AG, AKR-Group Lorbeer GmbH, Based Up - Mohr.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Tägerwilen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.021.251-5
IDI/IVA
CHE-114.326.980
CHE-356.727.268 IVA
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Vertriebsprodukten sowie das Erbringen von Marketingdienstleistungen aller Art, insbesondere mit Adressdaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audit Suisse AG | St. Gallen | 23.05.2013 | 08.02.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EVD GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4396457, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EVD GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.326.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4047557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartinger, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in Siegershausen (Kemmental), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gekko Holding AG (CHE-227.867.429), in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Martens, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen)].
Numero di pubblicazione: 4047375, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
EVD GmbH, in St. Gallen, CHE-114.326.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227687). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tägerwilen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4047557, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EVD GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-114.326.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227687).
Statutenänderung:
24.01.2018.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 19, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Vertriebsprodukten sowie das Erbringen von Marketingdienstleistungen aller Art, insbesondere mit Adressdaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 24.01.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartinger, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trösch Partner AG Wirtschaftsprüfung Treuhand Beratung, in St. Gallen, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartinger, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in Siegershausen (Kemmental), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Martens, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.