Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su EU Power Services AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
10.10.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.026.016-9
IDI/IVA
CHE-109.866.420
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dienstleistungen im Bereich der Industrie-Güter, Handel mit Industrie-Gütern und Ausrüstungsgütern aller Art, insbesondere im Bereich des Transportwesens und der Energieerzeugung und Energiegewinnung sowie Planung, Realisierung und Unterhalt von Industrieanlagen; kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Zug | <2004 | 05.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- EU Power Services AG
- EU Power Systems AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EU Power Services AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004473616, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EU Power Services AG in Liquidation, in Zug, CHE-109.866.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907201). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3907201, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EU Power Services AG, in Zug, CHE-109.866.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, Publ. 4958848).
Firma neu:
EU Power Services AG in Liquidation.
Domizil neu:
Baarerstrasse 21, 6302 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Alfred, von Schüpfheim, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Joseph, von Alpthal, in Hünenberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4958848, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EU Power Services AG, in Zug, CH-170.3.026.016-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 21, Publ. 3847986).
Statutenänderung:
19.03.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tibaldi, Susan, von Flüelen, in Vernate, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Savosa].