Informazioni su ETP Invest Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ETP Invest Sàrl
- ETP Invest Sàrl da Lausanne opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- ETP Invest Sàrl ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-464.745.470.
- Adriana-Oana Avramescu - Sunset Design Studio, Al Drive Media Sàrl, Alcove pour avocats Sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.021.340-7
IDI/IVA
CHE-464.745.470
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'acquisition, la vente, I'administration et la gestion de participations à des entreprises commerciales, industrielles, immobilières, financières ou de services en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'au financement de telles sociétés.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ETP Invest Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081120, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ETP Invest Sàrl, à Grimisuat, CHE-464.745.470, société à responsabilité limitée (No. FOSC 103 du 01.06.2021, Publ. 1005201401). Par suite de transfert du siège à Lausanne, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Valais central.
Numero di pubblicazione: HR02-1006081058, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ETP Invest Sàrl, précédemment à Grimisuat, CHE-464.745.470 (FOSC du 01.06.2021, p. 0/1005201401). Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Rue de Genève 100, 1004 Lausanne. Statuts modifiés le 02.07.2024.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Bellazrak Karim est maintenant à Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR01-1005201401, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ETP Invest Sàrl, à Grimisuat, CHE-464.745.470, c/o Françoise Bonvin Bellazrak, Rue du Mont 1 , 1971 Champlan (Grimisuat), société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.01.2021.
But:
L'acquisition, la vente, I'administration et la gestion de participations à des entreprises commerciales, industrielles, immobilières, financières ou de services en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'au financement de telles sociétés.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par lettre ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bellazrak, Karim, de Arbaz, à Arbaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 08.01.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.