Informazioni su Enespa Technologies AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Enespa Technologies AG
- Enespa Technologies AG da Appenzell opera nel ramo «Ricerca e sviluppo» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Il 12.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Enespa Technologies AG è iscritta con l’IDI CHE-471.218.129.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.05.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Appenzell
Ufficio del registro di commercio
AI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-310.3.003.308-7
IDI/IVA
CHE-471.218.129
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Umwelttechnologien aller Art im Sinne der globalen Kreislaufwirtschaft. Die Gesellschaft verwaltet und hält Patente, Markenrechte, Bewilligungen etc. sowie weltweiten Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 06.06.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Enespa Technologies AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128214, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Enespa Technologies AG, in Appenzell, CHE-471.218.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2024, Publ. 1006003245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörler, Christian Johannes, von Appenzell, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006003245, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Enespa Technologies AG, in Appenzell, CHE-471.218.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893354).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Cyrill, von Zürich, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell].
Numero di pubblicazione: HR02-1005893354, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Enespa Technologies AG, in Appenzell, CHE-471.218.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761660).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 833'333.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 833'333.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 333'333 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Cyrill, von Zürich, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Abele, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Richters, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Tangstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hörler, Christian Johannes, von Appenzell, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.