Informazioni su Elsa Benz-von Arx-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elsa Benz-von Arx-Stiftung
- Elsa Benz-von Arx-Stiftung da Baden opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili» ed è attiva.
- Elsa Benz-von Arx-Stiftung è stata costituita nel 21.07.1989.
- Il 07.06.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-112.230.369.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Regula Johanna Dell'Anno-Doppler,
Markus Haas,
Severin Dommann
i più recenti aventi diritto di firma
Regula Johanna Dell'Anno-Doppler,
Markus Haas,
Severin Dommann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.1989
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.008.506-3
IDI/IVA
CHE-112.230.369
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung und Unterstützung von Behinderten und Kranken, insbesondere durch Zuwendung an Institutionen mit gleichem Zweck. Empfänger von Zuwendungen an Institutionen müssen Wohnsitz bzw. Sitz in den Bezirken Baden oder Brugg haben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 18.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Benz-von Arx-Stiftung Elsa
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elsa Benz-von Arx-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005208975, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elsa Benz-von Arx-Stiftung, in Baden, CHE-112.230.369, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochstrasser, Hildegard, von Hägglingen, in Full-Reuenthal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Anno-Doppler, Regula, von Baden, in Baden, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004930953, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elsa Benz-von Arx-Stiftung, in Baden, CHE-112.230.369, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Linda, von Dübendorf, in Wettingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Markus, von Speicher, in Wettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004789708, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elsa Benz-von Arx-Stiftung, in Baden, CHE-112.230.369, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4152389).
Urkundenänderung:
08.11.2019.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 HRegV.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.