Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Elite Autocenter AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.04.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
05.04.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wilderswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.015.914-0
IDI/IVA
CHE-110.029.649
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft führt einen Garagen- und Reparaturbetrieb für Fahrzeuge aller Art. Sie handelt mit Fahrzeugen und branchenspezifischen Produkten, stellt solche her und vertreibt sie und erbringt der Branche zugehörige Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen oder abgeben, Patente und Lizenzen erwerben oder vergeben, kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
intertreuhand.gf ag | Interlaken | 06.11.2014 | 04.04.2024 | |
Bieri Treuhand GmbH | Interlaken | <2004 | 05.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elite Autocenter
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elite Autocenter AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: SR01-0000010729, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 10.04.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 08.04.2024, 09.04.2024 Öffentlich einsehbar bis: 10.04.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich Im Auftrag von: LUEG AG Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Schulhausgarage AG und Elite Autocenter AG mit LUEG AG
Herr Danko Bukovica Spitalstrasse 8
Numero di pubblicazione: HR03-1006001663, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elite Autocenter AG, in Wilderswil, CHE-110.029.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2024, Publ. 1005968943). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die LUEG AG, in Luzern (CHE-387.284.901), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005968943, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elite Autocenter AG, in Wilderswil, CHE-110.029.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Daniel Marcel, von Mels, in Krattigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storm, Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Steyl (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dali, Herbert, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Stefan, von Emmen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bukovica, Danko, von Emmen, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, Sandro, von Affoltern im Emmental, in Leissigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Krattigen, Präsident, mit Einzelunterschrift].