Indirizzo
Grabenackerstrasse 13
4142 Münchenstein
Informazioni su Elektro Mühlethaler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Mühlethaler AG
- Elektro Mühlethaler AG con sede a Münchenstein è attiva. Elektro Mühlethaler AG è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- L’azienda è stata costituita nel 01.03.1943 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 19.01.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BL con l’IDI CHE-107.785.443.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.03.1943
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Münchenstein
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.915.288-9
IDI/IVA
CHE-107.785.443
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von elektrischen Installationen aller Art, Handel mit elektrischen Apparaten und Zubehören sowie Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchex Treuhand AG | Basel | 20.03.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH in Liq. | Bättwil | 26.11.2009 | 19.03.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Mühlethaler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005656506, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Elektro Mühlethaler AG, in Münchenstein, CHE-107.785.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arzner, Julien, von Basel, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Dominik, von Fribourg, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004857417, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Elektro Mühlethaler AG, in Münchenstein, CHE-107.785.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, S.0, Publ. 2776361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CHE-112.673.991), in Bättwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchex Treuhand AG (CHE-107.737.266), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2776361, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Elektro Mühlethaler AG, in Münchenstein, CHE-107.785.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, Publ. 2320437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlethaler, Hans Peter, von Münchenstein und Langenbruck, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mühlethaler, Monika, von Basel und Langenbruck, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Adrian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.