Informazioni su Elektrizitätsgenossenschaft Binn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektrizitätsgenossenschaft Binn
- Elektrizitätsgenossenschaft Binn ha sede a Binn ed è attiva. Essa opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- La dirigenza dell’Organizzazione Elektrizitätsgenossenschaft Binn fondata il 12.07.1950 è composta da 3 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 31.08.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VS è il seguente: CHE-102.331.477.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Energie Binn AG, Holzschnitzelheizung Binn GmbH, Stiftung Regionalmuseum Graeser-Andenmatten.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1950
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Binn
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.5.000.967-4
IDI/IVA
CHE-102.331.477
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Genossenschaft ist die Beschaffung und Verteilung elektrischer Energie an die Genossenschaftsmitglieder, sowie der Bau und der Unterhalt der hiefür notwendigen Anlagen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Fiesch | 09.08.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schwestermann & Michel Treuhand AG | Fiesch | 15.03.2011 | 08.08.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektrizitätsgenossenschaft Binn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3726251, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 16, publizierten TR-Eintrages Nr. 480 vom 19.05.2005 Elektrizitätsgenossenschaft Binn, in Binn, CHE-102.331.477, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3688193).
Domizil neu:
Dorfstrasse 11, 3996 Binn.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist die Beschaffung und Verteilung elektrischer Energie an die Genossenschaftsmitglieder, sowie der Bau und der Unterhalt der hiefür notwendigen Anlagen.
Numero di pubblicazione: 3688193, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Elektrizitätsgenossenschaft Binn, in Binn, CHE-102.331.477, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tenisch, Andreas, von Binn, in Binn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Erwin 1947, von Binn, in Binn, Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Alfred, von Binn, in Binn, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorsatt, Philipp, von Binn, in Binn, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Rolf, von Binn, in Binn, Vizepräsident der Verwaltung, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Manfred, von Binn, in Binn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
APROA AG (CHE-237.804.330), in Fiesch, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6076336, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Elektrizitätsgenossenschaft Binn, in Binn, CH-600.5.000.967-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 16, Publ. 2852294).
Domizil neu:
c/o Tenisch Andreas, Dorfstrasse 18, 3996 Binn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.