Indirizzo
Via Sur Crasta Pradè 32
7505 Celerina/Schlarigna
Succursale (2)
Informazioni su Eco Alpin SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eco Alpin SA
- Eco Alpin SA ha sede a Celerina/Schlarigna ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Eco Alpin SA fondata il 30.01.2015 è composta da 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 11.01.2023.
- L’azienda Eco Alpin SA è iscritta con l’IDI CHE-372.443.361.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jon Erni,
Kirsten Annelies Edelkraut,
Corsin Taisch,
Marco Tschenett
i più recenti aventi diritto di firma
Jon Erni,
Kirsten Annelies Edelkraut,
Andreas Heimoz,
Corsin Taisch,
Marco Tschenett
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.01.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Celerina/Schlarigna
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.012.105-2
IDI/IVA
CHE-372.443.361
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung, Projektierung, Bauleitung und Beratung in den Fachbereichen Umweltmanagement, Geoengineering, Tourismus, Naturgefahren, Forst-, Ingenieur- und Submissionswesen sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eco Alpin SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005649771, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Eco Alpin SA, in Celerina/Schlarigna, CHE-372.443.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005048004).
Zweigniederlassung neu:
Silvaplana (CHE-442.710.724).
Numero di pubblicazione: HR02-1005048004, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Eco Alpin SA, in Celerina/Schlarigna, CHE-372.443.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968958).
Zweigniederlassung neu:
La Punt Chamues-ch (CHE-281.671.699).
Numero di pubblicazione: HR02-1004968958, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Eco Alpin SA, in Celerina/Schlarigna, CHE-372.443.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monsch, Rico, von Davos, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Jon, von Scuol, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.