Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Treyer Treuhand AG
Lautengartenstrasse 14
4052 Basel
Informazioni su DWT International AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
28.12.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.013.396-5
IDI/IVA
CHE-110.639.753
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Internationaler Handel mit und Vertrieb von Elektrowerkzeugen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen an anderen Unternehmen einzugehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
B & T Revisions AG | Basel | 04.05.2004 | 27.12.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DWT International AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004532295, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
DWT International AG, in Basel, CHE-110.639.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597921). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die DWT SWISS AG, in Stabio (CHE-113.556.520), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1597921, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
DWT International AG, in Basel, CHE-110.639.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 10, Publ. 5081364).
Domizil neu:
c/o Treyer Treuhand AG, Lautengartenstr. 14, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Jürg, von Eriswil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piavska, Ganna, deutsche Staatsangehörige, in Pregassona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5081364, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
DWT International AG, in Basel, CH-270.3.013.396-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2007, S. 6, Publ. 3964250).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
6'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 04.06.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'900'000.00, wofür 5'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobzar, Victor, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treyer, Kurt, von Herznach, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].