Indirizzo
c/o Cédric Ansermet
Route de la Ria 27
1544 Gletterens
Informazioni su Dunabel S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dunabel S.A.
- Dunabel S.A. con sede a Gletterens è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Dunabel S.A. è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 29.09.1969.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 11.04.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-106.998.485.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.1969
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gletterens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.049.384-9
IDI/IVA
CHE-106.998.485
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prendre et gérer des participations à des entreprises tant en Suisse qu'à l'étranger ainsi que le conseil et la gestion d'entreprises. D'une façon générale, la société pourra s'intéresser à toutes affaires commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but principal. La société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec le but social et propres à le développer. Elle peut participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, consentir ou garantir des prêts ou des avances à ses actionnaires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dubey Gestion S.A. | Estavayer | <2004 | 13.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Dunabel SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dunabel S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005720332, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Dunabel S.A., à Gletterens, CHE-106.998.485 (FOSC du 29.11.2018, p. 0/1004508676).
Nouvelle adresse:
Route de la Ria 27, c/o Cédric Ansermet, 1544 Gletterens.
Personne radiée:
Dubey Gérald Séraphin, administrateur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Ansermet Cédric, d'Estavayer, à Gletterens, administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509034, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Dunabel S.A., à Ballaigues, CHE-106.998.485 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/1823811). La société ayant transféré son siège à Gletterens, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: HR02-1004508676, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Dunabel S.A., précédemment à Ballaigues, CHE-106.998.485 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/1823811). Siège transféré à Gletterens.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Pierre 2, 1544 Gletterens. Statuts originaires du 15.09.1969, modifiés le 15.10.2018.
Nouveau but:
Prendre et gérer des participations à des entreprises tant en Suisse qu'à l'étranger ainsi que le conseil et la gestion d'entreprises. D'une façon générale, la société pourra s'intéresser à toutes affaires commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but principal. La société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec le but social et propres à le développer. Elle peut participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, consentir ou garantir des prêts ou des avances à ses actionnaires. Transformation des 100 actions de CHF 500, au porteur, en 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions nouveau:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel.
Personnes radiées:
Lomaglio Solange, administratrice présidente, signature individuelle;
Lomaglio Jacques, administrateur secrétaire, signature individuelle;
Dunand Micheline, administratrice, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Dubey Gérald Séraphin, de et à Gletterens, administrateur, signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.