Indirizzo
c/o BCIT AG
Zwingerstrasse 31
4053 Basel
Informazioni su Dr. Zoeller Investment GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dr. Zoeller Investment GmbH
- Dr. Zoeller Investment GmbH con sede a Basel è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito». Dr. Zoeller Investment GmbH è attiva.
- Dr. Zoeller Investment GmbH è stata costituita nel 04.05.2022.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.11.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BS con l’IDI CHE-423.702.902.
- Oltre all’azienda Dr. Zoeller Investment GmbH sono iscritte 9 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: A H A Atelier für Holzbau + Architektur, Inhaber M. Duffner, BCIT AG, dbtc GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.05.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.008.055-1
IDI/IVA
CHE-423.702.902
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von alternativen Investitionsstrategien und deren Umsetzung sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Zoeller Investment GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005611975, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dr. Zoeller Investment GmbH, in Basel, CHE-423.702.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Stephan Andreas, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöller, Dr. Tobias Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005468743, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dr. Zoeller Investment GmbH, in Basel, CHE-423.702.902, c/o BCIT AG, Zwingerstrasse 31, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von alternativen Investitionsstrategien und deren Umsetzung sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zöller, Dr. Tobias Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggenberger, Stephan Andreas, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.