Indirizzo
Hauptstrasse 81, Haus Engel
8840 Einsiedeln
Informazioni su Dr. Alois Bettschart-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dr. Alois Bettschart-Stiftung
- Dr. Alois Bettschart-Stiftung con sede a Einsiedeln è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Dr. Alois Bettschart-Stiftung è attiva.
- Dr. Alois Bettschart-Stiftung ha 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.01.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone SZ con l’IDI CHE-110.401.364.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Sabrina Elisabeth Lüönd,
Dr. Karl Magnus Roos,
Margrit Camenzind,
Nicolas Bettschart,
Katharina Blum
i più recenti aventi diritto di firma
Sabrina Elisabeth Lüönd,
Dr. Karl Magnus Roos,
Margrit Camenzind,
Nicolas Bettschart,
Katharina Blum
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Einsiedeln
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.008.446-8
IDI/IVA
CHE-110.401.364
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Personen jeden Alters die Not zu lindern und Unterstützung zukommen zu lassen, welche im Kanton Schwyz wohnhaft und unverschuldet in Not geraten sind; die Hilfe kann namentlich in Unterstützung der Ausbildung, Ausstattung oder finanziellen Beiträgen bestehen und Kinder, Erwachsene und alte Leute begünstigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Administra Treuhand AG | Einsiedeln | 19.06.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Werner Schnyder, Buchhaltungs- und Treuhandbüro | Galgenen | 23.10.2009 | 18.06.2019 | |
Bisig Treuhand AG in Liquidation | Einsiedeln | <2004 | 22.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bettschart-Stiftung, Dr. Alois
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Alois Bettschart-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005656286, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dr. Alois Bettschart-Stiftung, in Einsiedeln, CHE-110.401.364, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Dr. Martin, von Glarus und Netstal, in Lachen SZ, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd, Sabrina Elisabeth, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004654594, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dr. Alois Bettschart-Stiftung, in Einsiedeln, CHE-110.401.364, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner Schnyder, Buchhaltungs- und Treuhandbüro (CHE-103.028.343), in Galgenen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Administra Treuhand AG (CHE-106.355.212), in Einsiedeln, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4416243, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dr. Alois Bettschart-Stiftung, in Einsiedeln, CHE-110.401.364, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, Publ. 5308652).
Domizil neu:
Haus Engel, Hauptstrasse 81, 8840 Einsiedeln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Richard, von Gersau, in Gersau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettschart, Dr. Walter, von Schwyz, in Crissier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruhin, Dr. Herbert, von Schübelbach, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Dr. Karl, von Kaltbrunn, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettschart, Nicolas, von Schwyz, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Margrit, von Gersau, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner Schnyder, Buchhaltungs- und Treuhandbüro (CHE-103.028.343), in Galgenen, Revisionsstelle [bisher: Werner Schnyder, Buchhaltungs- und Treuhandbüro (CH-130.0.003.056-7), in Siebnen-Galgenen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.