Informazioni su DMS GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DMS GmbH
- DMS GmbH da Oberbipp opera nel ramo «Commercio di automobili» ed è attiva.
- DMS GmbH ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.02.2009. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-112.988.207.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oberbipp
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.4.017.855-6
IDI/IVA
CHE-112.988.207
Ramo economico
Commercio di automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel, Verkauf, Vermietung und Reparaturen von Anhängern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DMS GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4892878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DMS GmbH, in Oberbipp, CH-053.4.017.855-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2007, S. 3, Publ. 4078626). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 4078626, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DMS GmbH, in Oberbipp, CH-053.4.017.855-6, Handel, Verkauf, Vermietung und Reparaturen von Anhängern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 3, Publ. 3435126).
Statutenänderung:
14.08.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlup, Monica Alice, von Wengi und Bowil, in Oberbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Daniel, von Wengi, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Numero di pubblicazione: 3435126, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DMS GmbH, in Oberbipp, CH-053.4.017.855-6, Untergasse 23, 4538 Oberbipp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2006.
Zweck:
Handel, Verkauf, Vermietung und Reparaturen von Anhängern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'DMS Anhänger, Daniel Schlup', in Oberbipp (CH-053.1.017.180-1), gemäss Vertrag vom 20.06.2006 und Inventar per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 177'131.26 und Fremdkapital von CHF 144'954.89 zum Preise von CHF 32'176.37, wovon CHF 20'000 auf das Stammkapital angerechnet und dem Sacheinleger zudem CHF 12'176.37 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schlup, Monica Alice, von Wengi und Bowil, in Oberbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000;
Schlup, Daniel, von Wengi, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.