Informazioni su DIKBRO AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DIKBRO AG
- DIKBRO AG ha sede a Arlesheim ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda DIKBRO AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.01.2020.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.11.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda DIKBRO AG è iscritta con l’IDI CHE-320.591.801.
- Aziende con l’indirizzo uguale a DIKBRO AG: Augenzentrum Arlesheim AG, Birsig Immobilien AG, Futuro Immobilien AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arlesheim
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.024.237-3
IDI/IVA
CHE-320.591.801
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten, nutzen, belasten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Bewirtschaftung der finanziellen Mittel betreffen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DIKBRO AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005882101, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DIKBRO AG, in Arlesheim, CHE-320.591.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Dr. Marc, von Basel, in Hochwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dikkes, Dr. Alexander, von Burg im Leimental, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004819385, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DIKBRO AG, in Arlesheim, CHE-320.591.801, Postplatz 1, 4144 Arlesheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten, nutzen, belasten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Bewirtschaftung der finanziellen Mittel betreffen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten oder auf elektronischem Weg (E-Mail) an eine der Gesellschaft bekanntgegebene E-Mail Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. Gemäss Erklärung vom 11.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Troxler, Dr. Marc, von Basel, in Hochwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brož, Dr. Pavel, von Rheinfelden, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dikkes, Dr. Alexander, von Burg im Leimental, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.